KRS 0000439996
NIP8133675304
REGON18091348800000
NazwaWIND ENERGIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIND ENERGIA PLUS
Data rejestracji 15 lis 2012 (12 lat temu) 15 lis 2012
Data usunięcia 09 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 106, RZESZÓW, 35-304, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35010000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKATARZYNA MIROSŁAW FREJLICH
Beneficjent
JANUSZ JÓZEF FIEJDASZ
Beneficjent
JÓZEF KRÓL
reprezentant
JAN STANISŁAW MAŃKA
reprezentant
DARIUSZ MIROSŁAW
Beneficjent
JAN STANISŁAW MAŃKA
Beneficjent
JÓZEF KRÓL
Beneficjent
SŁAWOMIR WOJCIECH RUSZEL
Beneficjent
ANNA MARIA MIROSŁAW
Beneficjent
JANUSZ JÓZEF FIEJDASZ
Wspólnik
2012-11-15
2020-09-09
84.024 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.402.400,00 ZŁ
SŁAWOMIR WOJCIECH RUSZEL
Wspólnik
2012-11-15
2020-09-09
98.028 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.802.800,00 ZŁ
MARIAN MIECZYSŁAW MIROSŁAW
Wspólnik
2012-11-15
2020-09-09
80.523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.052.300,00 ZŁ
JÓZEF KRÓL
Wspólnik
2012-11-15
2020-09-09
70.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.002.000,00 ZŁ
JÓZEF KRÓL
Prokurent
2019-12-30
2020-09-09
PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAW MARIAN ZABIEROWSKI
Prokurent
2016-05-12
2019-12-30
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA MIROSŁAW FREJLICH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JANUSZ JÓZEF FIEJDASZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DARIUSZ MIROSŁAW
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JAN STANISŁAW MAŃKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JÓZEF KRÓL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
SŁAWOMIR WOJCIECH RUSZEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANNA MARIA MIROSŁAW
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA.
JAN STANISŁAW MAŃKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-15
2020-09-09
JÓZEF KRÓL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-15
2016-05-12
2012-11-15
2020-09-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-15
2020-09-09
WIND ENERGIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-15
2020-09-09
ALEJA GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 106, RZESZÓW, 35-304, RZESZÓW, POLSKA
2019-12-30
2020-09-09
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2019-12-30
2020-09-09
01 - UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2019-12-30
2020-09-09
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2019-12-30
2020-09-09
35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2019-12-30
2020-09-09
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2019-12-30
2020-09-09
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2019-12-30
2020-09-09
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2019-12-30
2020-09-09
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2019-12-30
2020-09-09
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-12-30
2020-09-09
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie