KRS 0000286188
NIP8133193605
REGON69152570100000
NazwaTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTERRA
Data rejestracji 09 sie 2007 (17 lat temu) 09 sie 2007
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA SIKORSKIEGO, 106, RZESZÓW, 35-304, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133193605
data rejestracji 10 paź 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIMARIAN MIECZYSŁAW MIROSŁAW
Wspólnik
2007-08-09
2020-01-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
SŁAWOMIR WOJCIECH RUSZEL
Wspólnik
2007-08-09
2020-01-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
JANUSZ JÓZEF FIEJDASZ
Wspólnik
2007-08-09
2020-01-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
WIESŁAW ZABIEROWSKI
Likwidator
2019-04-17
2020-01-08
MARIAN WALCZAK
Prokurent
2010-06-28
2015-05-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEZELI ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA.
PAWEŁ ROBERT FIEJDASZ
PREZES ZARZĄDU
2010-06-28
2015-05-04
JERZY STANISŁAW FILIP
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-09
2010-06-28
MAREK JERZY SPASIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-09
2010-06-28
SŁAWOMIR WOJCIECH RUSZEL
PREZES ZARZĄDU
2007-08-09
2010-06-28
LESZEK JOPKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-28
2011-03-23
ANDRZEJ SKARBEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-04
2016-04-08
WIESŁAW ZABIEROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-08
2019-04-17
2007-08-09
2019-04-17
TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie