KRS 0000033576
NIP6711541963
REGON33060493000000
NazwaHOTEL SENATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHOTEL SENATOR
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 26 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WYZWOLENIA, 35, DŹWIRZYNO, 78-131, DŹWIRZYNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47502000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji87,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji546000
Dane podatkowe
NIP 6711541963
data rejestracji 17 kwi 1998
status Czynny
05114021180000356388001001
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
75114021180000356388001002
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWGRZEGORZ SZYMAŃSKI
reprezentant
JANUSZ SZYMAŃSKI
reprezentant
MACIEJ ADAM SIKORA
reprezentant
MONIKA ELŻBIETA SZYMAŃSKA
Beneficjent
JANUSZ SZYMAŃSKI
Beneficjent
WOJCIECH MIECZYSŁAW GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2006-10-12
KRZYSZTOF ZDANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2006-12-12
TOMASZ MAREK KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2006-12-12
PIOTR STEFAN ŁYSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2007-09-21
CEZARY WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-08-07
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2004-10-14
JÓZEF KOT
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2006-02-28
KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2006-02-28
MAGDALENA KRĘCICKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-21
2007-11-22
PIOTR STEFAN ŁYSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-22
2008-03-27
MARCIN JAKUB ANKIERSZTEJN
Prokurent
2008-03-27
2009-01-30
SAMOISTNA
MAREK BOBROWSKI
Prokurent
2012-01-26
2012-04-18
SAMOISTNA
MONIKA ELŻBIETA SZYMAŃSKA
Beneficjent
1. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FRIMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DŹWIRZYNIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ 2. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: NORD INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K. 3. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K.
JANUSZ SZYMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
1. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FRIMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DŹWIRZYNIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ 2. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: NORD INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K. 3. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
GRAŻYNA BAJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-20
2007-06-12
MAREK PRZEORSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2002-07-19
MIROSŁAW WOJCIECH SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-19
2006-12-12
JÓZEF KOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2003-08-07
JÓZEF KOT
PREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2001-12-10
GRZEGORZ JAN MAŃK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-12
2010-07-15
MICHAŁ ANDRZEJ NYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-25
2009-07-02
LESZEK JANUSZ KACZAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-28
2010-07-15
LESZEK JANUSZ KACZAN
PREZES ZARZĄDU
2010-07-15
2012-01-26
MACIEJ ADAM SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-18
2014-06-26
2001-08-20
2002-07-19
OŚRODEK REKREACYJNY "SENATOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie