KRS 0000042076
NIP6342397802
REGON27691774700000
NazwaSTALEXPORT AUTOSTRADA ŚLĄSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTALEXPORT AUTOSTRADA ŚLĄSKA
Data rejestracji 12 lis 2001 (23 lata temu) 12 lis 2001
Data usunięcia 10 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 840000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2240000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji840
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMICHAŁ GRZYBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2002-06-27
MARIUSZ SERWA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2002-06-27
ALAIN POLIAKOFF
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-09-27
JAN SVENSSON
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2004-06-29
STANISŁAW BĘBENEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2003-06-05
ANNA GÓRSKA UCINYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2004-09-27
MAŁGORZATA MICHALUNIO KĘPYS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2006-03-07
ANDRZEJ BARTOSIAK VEL ADAMIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-05
2010-08-10
EMMANUEL ROTAT
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2005-07-14
ZBIGNIEW MACIEJ CZAPLA NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-17
2010-08-10
GRAŻYNA DURBAS
Likwidator
2009-01-02
2010-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI SĄ UPRAWNIENI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
PAWEŁ GIZBERT STUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-12
2002-06-27
PIOTR ANDRZEJ KOZIOŁ
PREZES
2002-06-27
2003-06-05
ANDRZEJ SZERSZEŃ
WICEPREZES
2002-06-27
2006-11-29
TOM ERIK FORSSANDER
WICEPREZES
2002-06-27
2004-06-29
STANISŁAW BĘBENEK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-05
2005-01-17
WERNER KUNZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-29
2005-10-04
ANDRZEJ TADEUSZ KLUBA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-17
2009-01-02
JAMES WEISS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-04
2009-01-02
YANICK BERNARDI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-29
2009-01-02
1974-02-22
2001-11-12
2009-01-02
STALEXPORT AUTOSTRADA ŚLĄSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie