KRS 0000099296
NIP8840030036
REGON89022643300000
Nazwa"SELENA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSELENA
Data rejestracji 20 mar 2002 (22 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 07 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WYŚCIGOWA, 56E, WROCŁAW, 53-012, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1280000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWANNA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-10-29
ANDRZEJ LIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2005-02-21
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-10-29
MARCIN MACEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-11-07
MACIEJ OSSES
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-11-07
ELŻBIETA BOGUMIŁA KORCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2009-09-14
ANDRZEJ ALEKSANDER LIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2011-11-07
KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-14
2011-11-07
ELŻBIETA AGNIESZKA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2011-11-07
AGATA GŁADYSZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2011-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST DWU - LUB WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
KRZYSZTOF DOMARECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2007-07-17
PAWEŁ GAŁĄZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-20
2002-10-14
PRZEMYSŁAW BORGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-20
2005-02-21
TOMASZ SZELĄG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-14
2005-02-21
ANDRZEJ ULFIG
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-21
2007-07-17
ANDRZEJ ULFIG
PREZES ZARZĄDU
2007-07-17
2011-11-07
MARCIN MACEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-21
2007-07-17
MARCIN MACEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-17
2011-11-07
2002-03-20
2009-09-14
GŁOWACKIEGO, 18, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie