KRS 0000123486
NIP8821866437
REGON89112881000000
Nazwa"LIBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIBRA
Data rejestracji 22 lip 2002 (22 lata temu) 22 lip 2002
Data usunięcia 24 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIESZYCKA, 3, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4400000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8821866437
data rejestracji 31 paź 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWKRZYSZTOF DOMARECKI
Beneficjent
BOGUSŁAW PIOTR FRANCZUK
reprezentant
DOMINIK GLANOWSKI
reprezentant
KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI
Prokurent
2009-09-09
2010-07-22
PROKURA ŁĄCZNA USTANOWIENI PROKURENCI MAJĄ PRAWO DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE PRZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
MAREK PIOTR BARTH
Prokurent
2009-09-09
2010-02-24
PROKURA ŁĄCZNA USTANOWIENI PROKURENCI MAJĄ PRAWO DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE PRZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
KRZYSZTOF DOMARECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2017-08-04
ELŻBIETA AGNIESZKA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2012-03-21
ANDRZEJ ALEKSANDER LIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2017-08-04
WOJCIECH WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2010-07-22
KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-22
2015-01-21
JERZY IGNACY WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-21
2017-08-04
KRZYSZTOF KAMIL KLUZA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-21
2016-10-27
JAROSŁAW MICHNIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-21
2016-10-27
KRZYSZTOF DOMARECKI
Wspólnik
2002-07-22
2007-12-04
19.000 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY )UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900.000 ZŁ(JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-07-22
2007-06-05
11.000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000 ZŁ(JEDEN MILION STO TYSIĘCY)ZŁOTYCH
890226440
Wspólnik
2006-02-03
2007-06-05
14.000 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400.000 (JEDEN MILION CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
89046623200000
Wspólnik
2007-06-05
2007-12-04
25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000 (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
89022644000000
Wspólnik
2007-12-04
2015-12-01
44.000 (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.400.000 (CZTERY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
89022644000000
Wspólnik
2015-12-01
2022-05-24
44.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.400.000,00ZŁ. (CZTERY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36182885400000
KRZYSZTOF DOMARECKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PONADTO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
BOGUSŁAW FRANCZUK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-02
2022-05-24
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2007-06-18
GEORGE RAMS
PREZES ZARZĄDU
2007-06-18
2010-02-24
MAREK PIOTR BARTH
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2014-01-10
DOMINIK GLANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-24
2022-05-24
LESZEK ROMAN KRUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-03
2014-01-10
LESZEK ROMAN KRUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-10
2015-12-01
MARCIN RYSZARD MOLIK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2017-11-02
2002-07-22
2022-05-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-22
2022-05-24
"LIBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-22
2022-05-24
PIESZYCKA, 3, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
2016-07-29
2022-05-24
2052Z - PRODUKCJA KLEJÓW
2008-07-16
2022-05-24
2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2008-07-16
2022-05-24
2014Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
2008-07-16
2022-05-24
2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
2008-07-16
2022-05-24
2017Z - PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH
2008-07-16
2022-05-24
2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
2008-07-16
2022-05-24
2041Z - PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2008-07-16
2022-05-24
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-07-16
2022-05-24
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2008-07-16
2022-05-24
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie