KRS 0000053029
NIP8670003039
REGON00003690800000
NazwaFEDERAL-MOGUL GORZYCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFEDERAL-MOGUL GORZYCE
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 16 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ODLEWNIKÓW, 52, GORZYCE, 39-432, GORZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 289277800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 289277800,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji28927780
Dane podatkowe
NIP 8670003039
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
12188000090000001101771000
55188000090000001101771002
82188000090000001101771001
94188000090000001101780000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIADAM KRĘPA
reprezentant
ADAM KRĘPA
Beneficjent
KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI
Prokurent
2002-01-22
2002-10-03
PROKURA ODDZIELNA
ZDZISŁAW SKUCIŃSKI
Prokurent
2004-06-18
2004-07-21
ODDZIELNA
KRZYSZTOF TYSZKA
Prokurent
2005-04-05
2011-02-16
ODDZIELNA
PRZEMYSŁAW MARCIN KOŚCIELNIAK
Prokurent
2006-01-10
2008-04-17
ODDZIELNA
MICHAŁ MARCIN LEJKOWSKI
Prokurent
2008-04-17
2011-02-16
PROKURA ODDZIELNA
JÓZEF IDZI TRELA
Prokurent
2002-01-22
2002-10-03
PROKURA ODDZIELNA
ADAM MORAWSKI
Prokurent
2002-10-03
2003-07-21
PROKURA JEDNOOSOBOWA
WACŁAW TOCHOWICZ
Prokurent
2001-10-12
2002-02-05
PROKURA ŁĄCZNA
WITOLD TARGOWSKI
Prokurent
2001-10-12
2002-02-05
PROKURA ŁĄCZNA
ELWIRA KUCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2006-05-30
ROMAN DRAGAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2007-11-08
KONRAD WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-02-05
DANUTA BAŁCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-02-05
ZYGMUNT ZAJDEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2007-11-08
CHRISTIAN CIUPKE
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2011-02-16
EKKEHARD HELMIG
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2004-02-16
BERNHARD MOTEL
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2011-02-16
GERHARD BOHM
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2005-06-07
IAN DARKE
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2004-01-05
ADAM KRĘPA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
STEFAN SZYNDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2002-02-05
JERZY NYKIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2005-04-05
ANDREAS KOLF
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-02-05
2004-02-16
ADAM KRĘPA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-30
2011-02-16
ADAM MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-21
2004-07-21
ADAM MORAWSKI
WICE-PREZES ZARZĄDU
2004-07-21
2005-08-25
MARIAN ADAM JAZGARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-05
2004-11-17
ZDZISŁAW SKUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-21
2009-07-30
2001-10-12
2002-02-05
"FEDERAL - MOGUL GORZYCE " SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie