KRS 0000027610
NIP6762129528
REGON35711392800000
NazwaDRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 17 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FORTECZNA, 20A, WĘGRZCE, 32-086, WĘGRZCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9006600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1811Z DRUKOWANIE GAZET #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAWspólnik
2001-07-17
2002-12-02
89598 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 8959800 ZŁ(SŁOWNIE : OSIEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH )
00012680100000
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2002-12-02
2014-05-22
14 933 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 8 959 800,00 ZŁ
Wspólnik
2003-08-14
2012-05-11
4808 UDZIAŁÓW PO 600 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2884800 ZŁ.
00012680100000
Wspólnik
2014-05-22
2018-12-17
15.011 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 9.006.600,00 ZŁ
00012680100000
CZESŁAW STANISŁAW KAPUSTA
Prokurent
2011-05-31
2014-02-25
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN GÓRSKI
Prokurent
2013-03-01
2013-03-27
PROKURA ŁĄCZNA
GRAŻYNA MAZUR
Prokurent
2013-03-27
2018-03-01
PROKURA ŁĄCZNA
HALINA KUBACKA
Prokurent
2014-02-25
2015-05-06
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN GÓRSKI
Prokurent
2001-07-17
2010-12-03
SAMOISTNA
WALDEMAR STANISŁAW WARCHOŁEK
Prokurent
2017-07-05
2018-12-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
OLIWER BOGUSŁAW KOSZOWSKI
Prokurent
2018-03-01
2018-12-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK JAN POTEMPA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2003-09-02
PAWEŁ OLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-25
2010-12-31
ARTUR KAWALER
Członek Organu Nadzoru
2007-04-27
2007-09-10
MAREK MIECZYSŁAW BASIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2008-03-31
ZBIGNIEW ANDRZEJ PAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-31
2013-03-27
RAFAŁ GOŹDZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2016-12-14
ANNA HENRYKA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2018-03-30
MICHAŁ STANISŁAW ŁUSZCZYNA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-22
2016-10-10
CEZARY STARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-10
2018-03-01
ŁUKASZ RYDZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-14
2018-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF ANDRZEJ MARKS
PREZES ZARZĄDU
2001-07-17
2013-03-01
CZESŁAW KAPUSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-24
2017-07-05
TOMASZ JERZY JASIÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2017-07-05
ROBERT ZDZISŁAW RYBKA
PREZES
2017-07-05
2018-12-17
PIOTR MAKSYMILIAN MIELNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-25
2018-12-17
KRZYSZTOF JAN GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-03
2013-03-01
KAJETAN GORNIG
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2014-02-25
CZESŁAW KAPUSTA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-25
2014-03-24
2001-07-17
2011-08-25
BOSACKA, 6, KRAKÓW, 31-505, KRAKÓW, POLSKA
2011-08-25
2011-09-15
FORTNICZA, 20A, WĘGRZCE, 32-086, WĘGRZCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie