KRS 0000059491
REGON71001027900000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU REGIONU PODLASKIEGO "EKOLAND" W SIEDLCACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU REGIONU PODLASKIEGO "EKOLAND" W SIEDLCACH
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 17 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KAZIMIERZOWSKA, 23, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF TOMASZEWSKI
Likwidator
2006-08-03
2007-05-17
ZBIGNIEW LEON CHACIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2004-10-12
JAN HAWRYLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-09-27
CEZARY STARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-09-27
WACŁAW ANTONIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2004-10-12
ZBIGNIEW STĄSIEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2004-10-12
ZBIGNIEW PIWOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2004-10-12
WALDEMAR KUHN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-09-27
HENRYK BRODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2004-10-12
AMELIA JADWIGA ANDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2004-10-12
EWA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2004-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
STEFAN MAREK SOMLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2006-08-03
ANDRZEJ WALASEK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-09-27
MAREK JEDLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-09-27
MAREK JEDLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2006-08-03
KRZYSZTOF KOSIERADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2002-09-27
KRZYSZTOF KOSIERADZKI
SEKRETARZ
2002-09-27
2006-08-03
WALDEMAR KUHN
PREZES
2002-09-27
2004-10-12
MAREK PLICHTA
WICEPREZES
2002-09-27
2004-10-12
JACEK PALUSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2006-08-03
2001-11-16
2006-08-03
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PODLASKIEGO "EKOLAND"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie