KRS 0000008311
NIP6761022596
REGON35085021000000
Nazwa"WAS-KRK AIRPORT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWAS-KRK AIRPORT SERVICES
Data rejestracji 20 kwi 2001 (23 lata temu) 20 kwi 2001
Data usunięcia 03 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORT LOTNICZY KRAKÓW, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1956000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2012-01-13
2012-08-03
1 956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 956 000,00 ZŁ (MILION DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01625790400000
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" S.A. WARSZAWA
Wspólnik
2001-04-20
2005-09-19
978 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 978000 ZŁOTYCH
010058960
Wspólnik
2002-01-07
2012-01-13
1956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.956.000 PLN
00012665200000
LESZEK JAN BULLER
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2008-01-17
TOMASZ JACEK JACHNA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2006-09-08
MAREK MIECZYSŁAW BASIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2008-08-13
BARTOSZ JANUSZ BEUERMANN
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2012-08-03
PIOTR TUTAK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2008-08-13
IWONA KRYSA SKWIECIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-13
2009-02-12
ALEKSANDRA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-13
2012-08-03
ANDRZEJ MARIA GOŁAŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-12
2012-08-03
REMIGIUSZ JACEK KOBIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-16
2012-08-03
GRZEGORZ KODYM
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2005-09-19
RAFAŁ KOWALCZYK
Prokurent
2012-02-10
2012-08-03
PROKURA ŁĄCZNA
WIESŁAW MARDOSZ
Prokurent
2012-02-10
2012-08-03
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW MARDOSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-20
2006-09-08
ANNA SZCZĘŚNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-20
2003-09-23
WIESŁAW MARDOSZ
PREZES ZARZĄDU
2008-08-13
2010-08-16
ZBIGNIEW ARKADIUSZ KNAPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2012-08-03
JERZY KUTAJ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-08
2008-08-13
REMIGIUSZ JACEK KOBIERSKI
PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO
2010-08-16
2010-10-28
2001-04-20
2006-01-16
LOT-USŁUGI LOTNISKOWE W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-16
2010-08-16
KRK AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-20
2006-03-22
BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie