KRS 0000060855
NIP8521021517
REGON81073206400000
NazwaSZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 06 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARCINA KASPRZAKA, 2, SZCZECIN, 71-074, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13251000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCHPRZEMYSŁAW SAS
Kurator
2011-07-08
2012-01-16
ANDRZEJ ZDZISŁAW DURKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-09-05
DARIUSZ SARTI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2008-07-30
ROMAN CZAPLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-09-05
TOMASZ MARCIN STANISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-09-05
ANNA STOCK BŁAŻEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2012-06-15
PIOTR TUTAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2012-06-15
ARTUR KRASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2012-06-15
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-11-21
2003-05-22
26.502 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.251.000,00 ZŁOTYCH
010344708
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2003-05-22
2012-08-06
26.502 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.251.000 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LESZEK PAWEŁ KASIARZ
Prokurent
2001-11-21
2009-03-06
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA ROLIKOWSKA
Likwidator
2012-01-16
2012-08-06
KRZYSZTOFA DRZEWIENIECKA
Powiernik
2009-12-21
2012-01-16
KRZYSZTOFA DRZEWIENIECKA
NADZORCA SĄDOWY
2009-07-23
2009-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BOGUSŁAW JAN GOŁĘBIOWSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2001-11-21
2009-03-19
MIŁOSZ KACZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-19
2012-01-16
2001-11-21
2009-07-23
SZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-23
2009-12-21
SZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2009-12-21
2012-01-16
SZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2001-11-21
2007-04-24
KU SŁOŃCU, 23, SZCZECIN, 71-073, SZCZECIN, POLSKA
2007-04-24
2007-09-05
KASPRZAKA, 2 B, SZCZECIN, 71-074, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie