KRS 0000009936
NIP8522143694
REGON81122421700000
Nazwa"PRALNIA CENTRALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"PRALNIA CENTRALNA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 22 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WERNYHORY, 15, M. SZCZECIN, 71-240, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 239000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAPOMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE
Wspólnik
2001-04-27
2012-06-26
239 UDZIAŁÓW PO 1.000,- ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 239.000,-ZŁ.
000288886
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2012-06-26
2018-01-22
239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 239.000,00 ZŁ.
JANINA MISIUNA
Prokurent
2001-04-27
2008-07-16
ŁĄCZNA
ELŻBIETA MARIA KOZŁOWSKA
Prokurent
2001-04-27
2011-09-12
ŁĄCZNA
JÓZEF MARIAN KALEMBA
Prokurent
2008-07-16
2009-10-16
PROKURA ŁĄCZNA
DAGMARA ŁATOSZYŃSKA
Likwidator
2012-11-07
2018-01-22
JERZY ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2012-06-26
SABINA KROPIELNICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2012-06-26
MARTA BUJKO
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2018-01-22
ANNA IWAĆKOWSKA WEGNER
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2018-01-22
PRZEMYSŁAW SAS
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2018-01-22
MARIA JOLANTA NOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2012-06-26
EWA LITWIN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2002-04-30
WALDEMAR ZIEMAK
Powiernik
2013-09-18
2018-01-22
MAGDALENA DOROTA ZALEWSKA GRAJEK
Kurator
2015-11-17
2018-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.
JÓZEF MARIAN KALEMBA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-27
2008-07-16
DARIUSZ WĄS
PREZES ZARZĄDU
2008-07-16
2011-09-12
DAGMARA ŁATOSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-12
2012-11-07
ELŻBIETA MARIA KOZŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-12
2012-06-26
2001-04-27
2012-11-07
"PRALNIA CENTRALNA" SP.Z O.O.
2012-11-07
2013-09-18
"PRALNIA CENTRALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie