KRS 0000072224
REGON81018691100000
NazwaRATOWNICTWO FALCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRATOWNICTWO FALCK
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 01 sie 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAWspólnik
2001-12-19
2002-10-14
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01096502000000
Wspólnik
2002-10-14
2003-08-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200000 ZŁOTYCH
00808725900000
SZCZEPAN BRATEK
Prokurent
2001-12-19
2002-12-13
ŁĄCZNA
ELŻBIETA SKRZYPKOWSKA
Prokurent
2001-12-19
2002-09-18
ŁĄCZNA
KATARZYNA MAGDALENA CZAJKA
Prokurent
2001-12-19
2003-08-01
ŁĄCZNA
JERZY JANUSZKIEWICZ
Prokurent
2001-12-19
2003-08-01
ŁĄCZNA
ANDRZEJ KRZYSZTOF BRISKE
Prokurent
2001-12-19
2003-08-01
ŁĄCZNA
ANDRZEJ RYSZARD GAJEWSKI
Prokurent
2001-12-19
2003-08-01
ŁĄCZNA
STANISŁAW MATEUSZ KITLIŃSKI
Prokurent
2001-12-19
2002-09-18
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ERIK STEEN FALCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2003-08-01
WIESŁAW EUGENIUSZ TOKARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2002-09-18
DARIUSZ WĄS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2003-08-01
MICHAEL BUNDGAARD JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2003-08-01
JACEK ZIÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2002-09-18
CARSTEN WILLIAM NILSEN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2003-08-01
DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-18
2003-08-01
2001-12-19
2003-08-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-19
2003-08-01
RATOWNICTWO FALCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-19
2003-08-01
PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2001-12-19
2003-08-01
7460Z - DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
2001-12-19
2003-08-01
4531B - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
2001-12-19
2003-08-01
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
2001-12-19
2003-08-01
6412A - DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA
2001-12-19
2003-08-01
8514B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
2001-12-19
2003-08-01
8514D - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-12-19
2003-08-01
8512Z - PRAKTYKA LEKARSKA
2001-12-19
2003-08-01
8514C - DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2001-12-19
2003-08-01
7525Z - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2001-12-19
2003-08-01
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie