KRS 0000180110
NIP5260016868
REGON01037101300000
NazwaKONSALNET ALARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONSALNET ALARM
Data rejestracji 21 lis 2003 (21 lat temu) 21 lis 2003
Data usunięcia 21 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2171500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJERZY JANUSZKIEWICZ
Prokurent
2006-02-24
2011-02-16
ŁĄCZNA
JACEK JADZIŃSKI
Prokurent
2006-02-24
2010-12-21
ŁĄCZNA
GRZEGORZ HENRYK SŁOMCZEWSKI
Prokurent
2008-04-08
2008-08-29
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ JAN PRZYBYTNIAK
Prokurent
2005-02-28
2006-02-24
ŁĄCZNA
JERZY WALDEMAR BOCHENEK
Prokurent
2008-04-08
2011-09-16
PROKURA ŁĄCZNA
IWONA FRĄCZKOWSKA
Prokurent
2008-06-05
2009-09-18
PROKURA ŁĄCZNA
JUSTYN WACŁAW CZAJKOWSKI
Prokurent
2010-07-22
2011-09-16
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
JAN SZYMCZYK
Prokurent
2012-09-28
2013-09-23
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
EWA IZABELA RUDZIŃSKA
Prokurent
2013-09-23
2014-10-17
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2003-11-21
2005-04-27
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01021187000000
Wspólnik
2005-04-27
2013-01-21
4.343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.171.500,00 ZŁOTYCH
01096502000000
IWONA FRĄCZKOWSKA
Wspólnik
2008-06-05
2008-09-22
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2013-01-21
2015-05-21
4.343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.171.500,00 ZŁ
14181214800000
GRZEGORZ JANECZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2005-12-29
DANNY VANDERMAEL
Członek Organu Nadzoru
2005-01-10
2007-06-11
ANDRZEJ STANISŁAW TOMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-24
2007-06-11
EWA IRENA KUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-24
2007-06-11
ANTONI DARIUSZ WOJCIESZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2005-01-10
CARSTEN WILLIAM NILSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2004-05-20
JERZY WALDEMAR BOCHENEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2007-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JURYEK HENRYK ARSZELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-21
2005-01-10
DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-21
2004-09-30
JAN PAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-21
2004-05-20
KRZYSZTOF POZNAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-10
2005-10-03
KRZYSZTOF POZNAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-03
2006-02-24
DARIUSZ ANTONI WOJCIESZEK
PREZES
2005-05-12
2005-10-03
DARIUSZ ANTONI WOJCIESZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-03
2006-02-24
DARIUSZ ANTONI WOJCIESZEK
PREZES
2006-02-24
2006-09-29
ARKADIUSZ NORBERT SUGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-24
2006-09-29
ANDRZEJ RYTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-24
2006-06-20
2003-11-21
2004-05-20
GROUP 4 SECURITAS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-20
2005-12-29
GROUP 4 AVIATION SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-29
2008-09-22
"G4S SECURITY SYSTEMS (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-22
2012-09-28
G4S SECURITY SYSTEMS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-21
2012-09-28
PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-28
2015-02-17
PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie