KRS 0000250973
NIP5272498519
REGON14046563800000
NazwaSERIS KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSERIS KONSALNET
Data rejestracji 01 mar 2006 (19 lat temu) 01 mar 2006
Data usunięcia 13 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272498519
data rejestracji 15 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ WOJCIECH WOJAK
reprezentant
EWA URSZULA STAWICKA
reprezentant
KRZYSZTOF JERZY WIATROWSKI
reprezentant
GUY TEMPEREAU
Beneficjent
1952-04-17
JUSTYN WACŁAW CZAJKOWSKI
Prokurent
2010-03-23
2011-09-08
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU).
MIROSŁAW PYRZYNA
Prokurent
2013-08-27
2022-06-13
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK JADZIŃSKI
Prokurent
2006-03-01
2010-12-23
PROKURA ŁĄCZNA, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY KAZIMIERZ JANUSZKIEWICZ
Prokurent
2006-03-01
2011-02-14
PROKURA ŁĄCZNA, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRAŻYNA JAROSZEWSKA
Prokurent
2013-08-27
2022-06-13
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2006-03-01
2013-01-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01096502000000
Wspólnik
2013-01-21
2022-06-13
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH
14181214800000
GUY TEMPEREAU
Beneficjent
POSIADA 34,37% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEPARGEFI, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SERIS KONSALNET HOLDING S.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SERIS KONSALNET SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ PRZYBYTNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-21
2011-02-03
CARSTEN WILLIAM NILSEN
PREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2009-09-21
ANTONI DARIUSZ WOJCIESZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-01
2006-10-03
GRZEGORZ JANECZKO
WICEPREZES
2006-03-01
2006-10-03
DARIUSZ PRZYBYTNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-01
2009-09-21
DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2009-09-21
DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY
PREZES ZARZĄDU
2009-09-21
2011-06-10
EWA URSZULA STAWICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-18
2022-06-13
GRZEGORZ PILASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-27
2014-02-21
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-21
2022-06-13
2006-03-01
2010-12-23
"G4S FACILITY MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-23
2012-09-24
G4S RISK MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-24
2013-02-15
KONSALNET RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-15
2019-06-14
KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-01
2012-09-24
PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-24
2015-01-08
PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie