KRS 0000063201
NIP5260024224
REGON01036222100000
NazwaG4S CASH MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG4S CASH MANAGEMENT (POLSKA)
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 22 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5650000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMICHAEL JENSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-10-22
1965-05-24
CARSTEN WILLIAM NILSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2002-10-22
JERZY EUGENIUSZ JANUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2002-10-22
ANDRZEJ FABJANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-07-05
JACEK ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-07-05
ELŻBIETA TRZCIANKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-07-05
PIOTR CEGIEŁŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-07-05
ERYK STEEN FALCK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-10-22
Wspólnik
2001-11-20
2014-04-22
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.650.000 ZŁOTYCH
01096502000000
JACEK JADZIŃSKI
Prokurent
2003-02-13
2006-01-27
ŁĄCZNA
JUSTYN WACŁAW CZAJKOWSKI
Prokurent
2006-01-27
2011-08-26
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
JOLANTA AGATA OSTROWSKA
Prokurent
2002-07-05
2004-03-11
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ KRZYSZTOF IWANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2003-02-13
ROMUALD ADAMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2002-02-26
RYSZARD LESZEK MIĘDZYBRODZKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-07-24
KATARZYNA MAŁGORZATA KRASNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2002-07-05
DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-24
2004-03-11
JERZY WALDEMAR BOCHENEK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2002-09-23
JERZY WALDEMAR BOCHENEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2006-08-10
CARSTEN WILLIAM NILSEN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2003-07-21
ANTONI DARIUSZ WOJCIESZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-03
2003-07-21
ANTONI DARIUSZ WOJCIESZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2004-12-10
2001-11-20
2006-03-01
FALCK BSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-01
2010-12-28
G4S CASH CENTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-20
2002-02-26
MARSZAŁKOWSKA, 82, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-26
2006-01-27
PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-27
2010-12-28
OKOPOWA, 58/72, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie