KRS 0000156764
NIP7321968074
REGON47313814300000
NazwaMCENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMCENTRUM OPERACJI
Data rejestracji 27 mar 2003 (21 lat temu) 27 mar 2003
Data usunięcia 04 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRAKTOROWA, 143, ŁÓDŹ, 91-203, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26551500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7321968074
data rejestracji 13 mar 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2003-03-27
2019-12-04
53.103 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.551.500 ZŁ
00125452400000
TOMASZ BOGUS
Członek Organu Nadzoru
2006-11-14
2008-10-23
TOMASZ GUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-28
2016-04-22
TOMASZ PASIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-03
2011-07-06
CHRISTIAN RHINO
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2012-06-11
ALBERT REICHERZER
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2009-10-30
DARIUSZ NALEPA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2019-12-04
STEPHAN MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2012-06-11
ELŻBIETA TERESA WITKOWSKA HASNY
Członek Organu Nadzoru
2010-01-06
2012-10-11
JAROSŁAW MASTALERZ
Członek Organu Nadzoru
2012-10-11
2017-07-07
WŁODZIMIERZ GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-22
2018-03-13
ŁUKASZ JERZY KOPROWSKI
Prokurent
2011-03-28
2012-07-26
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MARIAN BŁASZCZAK
Prokurent
2017-11-15
2019-03-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ( ART.109 ZE ZNACZKIEM CZTERY PARAGRAF 1 ZE ZNACZKIEM 1 KC )
ANDRZEJ KOWALCZYK
Prokurent
2005-09-28
2010-08-31
SAMOISTNA
PAWEŁ BŁASZCZAK
Likwidator
2019-06-27
2019-12-04
MAGDALENA ZATORSKA
Likwidator
2019-06-27
2019-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: -CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, -DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW JERZY STABISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-27
2005-08-31
ANDRZEJ MIROSŁAW GÓRECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-27
2012-07-26
WOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-27
2005-08-31
JOACHIM BLECHSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-09
2012-07-26
ANDRZEJ TOMASZ SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-25
2013-03-19
WOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-11-30
ANDRZEJ TOMASZ KROC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2008-12-09
ROBERT JAN GNIEZDZIA
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-04-11
2017-12-20
PIOTR SYLWESTER STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2008-12-09
ANDRZEJ TOMASZ KROC
PREZES ZARZĄDU
2008-12-09
2013-03-19
2003-03-27
2003-05-16
CENTRUM ROZLICZEŃ I INFORMACJI "CERI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-16
2012-02-02
CENTRUM ROZLICZEŃ I INFORMACJI CERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-02
2013-11-20
BRE CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-20
2019-06-27
MCENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-27
2010-01-06
PIOTRKOWSKA, 10/12, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
2010-01-06
2015-11-04
PIOTRKOWSKA, 22, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie