KRS 0000145113
NIP5252095215
REGON01486307800000
NazwaFINRYAN INSTRUMENTY FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINRYAN INSTRUMENTY FINANSOWE
Data rejestracji 09 sty 2003 (22 lata temu) 09 sty 2003
Data usunięcia 04 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGA, 29, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3815597,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJWspólnik
2003-01-09
2024-09-04
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 901.932,-ZŁOTYCH
00700135600000
EUROAD LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-01-09
2024-09-04
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 450.000,-ZŁOTYCH
011895770
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ZAKŁADY MECHANICZNO-PRECYZYJNE "MERA BŁONIE"
Wspólnik
2003-01-09
2024-09-04
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.344.665,-ZŁOTYCH
000035470
TADEUSZ ADAM GÓRALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2004-11-22
JÓZEF ANDRZEJ UNGER
Członek Organu Nadzoru
2004-11-22
2024-09-04
JANUSZ WITAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2009-09-08
MARIAN OSĘKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2024-09-04
JAN ADAM ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2024-09-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JÓZEF ANDRZEJ UNGER
PREZES ZARZĄDU
2003-01-09
2004-11-22
JANUSZ WITAK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-21
2024-09-04
MACIEJ ANDRZEJ KARBOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-09
2007-01-04
TADEUSZ ADAM GÓRALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-22
2009-04-20
MARIUSZ CEZARY LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-20
2011-09-21
JANUSZ WITAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-08
2011-09-21
2003-01-09
2014-05-12
MARSZAŁKOWSKA, 115, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie