KRS 0000102775
REGON01751600600000
NazwaSKARBIEC SERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKARBIEC SERWIS FINANSOWY
Data rejestracji 28 mar 2002 (22 lata temu) 28 mar 2002
Data usunięcia 23 mar 2006 23 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 47 A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAWspólnik
2002-03-28
2006-03-23
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550000 ZŁOTYCH
01748290000000
KONRAD SZWEDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2006-03-23
JAROSŁAW BAUC
Członek Organu Nadzoru
2004-03-24
2006-03-23
EWA BRYX SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2002-07-10
MACIEJ JAKUB JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2006-03-23
ANNA MARIA WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2004-08-30
MARCUS NAGEL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-10
2004-03-24
RAFAŁ PIOTR WODZIŃSKI
Prokurent
2004-08-30
2004-11-22
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
PREZES
2002-03-28
2002-10-24
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-24
2003-04-25
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2004-01-23
MARCUS NAGEL
WICEPREZES
2002-03-28
2002-07-10
JACEK WIĘCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-23
2002-10-24
JACEK WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-24
2003-04-25
MICHAEL CONSTANTIN MELLINGHOFF
PREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2005-02-03
MACIEJ PIOTR PODGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-30
2006-03-23
RAFAŁ PIOTR WODZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-22
2006-03-23
JACEK WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2006-03-23
2002-03-28
2002-10-24
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie