KRS 0000231666
NIP5262712804
REGON01554469400000
Nazwa"HEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA
Data rejestracji 20 kwi 2005 (19 lat temu) 20 kwi 2005
Data usunięcia 13 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANANORBERT JANUSZ CHANDRYKO
Prokurent
2006-12-29
2008-08-04
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
FERNANDO DE ESCORIAZA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2008-04-25
1947-05-15
RAFAŁ CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2006-03-29
MIROSŁAW BIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2007-08-21
JAROSŁAW FILIP
Członek Organu Nadzoru
2006-12-29
2008-04-25
PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2009-06-22
HENRI DANGUY DES DÉSERTS
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2023-02-13
DAVID MICHAEL READ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2009-06-22
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2009-06-22
TOMASZ MATCZUK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2009-06-22
ANTONI PIETRZAK
Kurator
2012-03-22
2016-05-18
JAKUB WOJCIECH OKOŃ
Kurator
2018-09-28
2023-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
RAFAŁ PIOTR CZYŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-29
2006-12-29
ROBERT MAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-29
2008-04-25
JAROSŁAW PAWEŁ FILIP
PREZES ZARZĄDU
2008-04-25
2009-06-22
FERNANDO JOSE DE ESCORIAZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-25
2009-01-09
JAROSŁAW FILIP
PREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2005-10-25
MIROSŁAWA BOBOLI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2005-09-26
PIOTR ATAMAŃCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2006-03-29
PIOTR PODLEŚNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2006-03-29
FERNANDO JOSE DE ESCORIAZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-09
2010-02-16
JOANNA TYMIŃSKA BARTOSZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-09
2009-06-22
2005-04-20
2006-03-29
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-29
2006-12-29
WIŚNIOWA, 40B, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
2006-12-29
2007-07-09
MARYNARKI POLSKIEJ, 100, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2007-07-09
2009-06-22
PUŁAWSKA, 22, WARSZAWA, 02-564, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-22
2018-01-23
ŚLĄSKA, 53, GDYNIA, 81-304, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie