KRS 0000002610
NIP5851067998
REGON19107761000000
NazwaSERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSERWIS FINANSOWY
Data rejestracji 07 mar 2001 (24 lata temu) 07 mar 2001
Data usunięcia 17 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-03-07
2002-08-22
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 PLN
001254524
Wspólnik
2002-08-22
2020-11-17
43.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.500.000 PLN
01748290000000
EWA BRYX SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-07
2002-08-22
RYSZARD SŁOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-07
2020-11-17
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-07
2001-09-11
MARCUS NAGEL
Członek Organu Nadzoru
2001-03-07
2001-09-11
MARIUSZ RYSZARD NADROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-07
2020-11-17
PIOTR KRZYSZTOF KUBA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2014-08-12
JAROSŁAW MARIUSZ DUBIŃSKI
Likwidator
2002-08-22
2020-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ANNA KATARZYNA WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-07
2001-09-11
JACEK PIOTR GAŁĄZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-07
2001-09-11
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
PREZES
2001-09-11
2002-08-22
ANNA KATARZYNA WŁODARCZYK
WICEPREZES
2001-09-11
2002-08-22
MARCUS NAGEL
WICEPREZES
2001-09-11
2002-08-22
2001-03-07
2002-04-08
SKARBIEC SERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-08
2002-08-22
SERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-07
2002-05-10
POPIELA, 26, GDYNIA, 81-547, GDYNIA, POLSKA
2002-05-10
2002-09-26
BARTYCKA, 22, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-26
2007-10-10
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie