KRS 0000302456
NIP7010131150
REGON14131827600000
NazwaSKARBIEC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKARBIEC HOLDING
Data rejestracji 27 mar 2008 (16 lat temu) 27 mar 2008
Data usunięcia 16 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5165000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010131150
data rejestracji 02 lip 2012
status Czynny
08114010100000522907001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
94114010100000522907001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
13114010100000522907001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
67114010100000522907001006
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2008-03-27
2013-09-13
5165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5165000,00 ZŁ
01748290000000
SKARBIEC HOLDING LIMITED
Wspólnik
2013-09-13
2014-04-16
5.165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.165.000,00 ZŁ
PAWEŁ KUROWSKI
Prokurent
2012-08-23
2014-04-16
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KRZYSZTOF KUBA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2013-01-31
LUDMIŁA FALAK CYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2013-01-31
MACIEJ PIOTR PODGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2013-01-31
DARIUSZ PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-31
2014-04-16
SEBASTIAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2013-01-31
2014-04-16
PIOTR STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-31
2014-04-16
BOGUSŁAW JANUSZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-25
2014-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR SZULEC
PREZES ZARZĄDU
2008-03-27
2009-03-24
MIECZYSŁAW MAKSYMILIAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-24
2012-05-16
MIECZYSŁAW MAKSYMILIAN LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-16
2014-03-13
BOGUSŁAW JANUSZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2013-02-25
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-13
2014-04-16
PIOTR GRZEGORZ BIEŃKUŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-27
2013-07-04
MAREK WINICJUSZ RYBIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-08
2013-02-25
MAREK WINICJUSZ RYBIEC
PREZES ZARZĄDU
2013-02-25
2014-04-16
LUDMIŁA AGNIESZKA FALAK CYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-25
2013-05-14
PIOTR KRZYSZTOF KUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-25
2014-04-16
2008-03-27
2012-05-16
GRUPA FINANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie