KRS 0000007596
NIP5261003425
REGON01073196000000
NazwaZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZELMER PRO
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 29 mar 2016 29 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOFFMANOWEJ, 19, RZESZÓW, 35-016, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 545005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPIOTR DOŁĘGA
Prokurent
2014-02-26
2016-03-29
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ TOMASZ GDULA
Prokurent
2014-02-26
2016-03-29
PROKURA SAMOISTNA
JAN SAWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2006-01-18
ADAM PARYS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2006-01-18
KRZYSZTOF ANTONI SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2006-01-18
STANISŁAW ZBIGNIEW MICAŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-18
2006-10-12
JANUSZ KRZYSZTOF PŁOCICA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-26
2011-07-07
ANDRZEJ TOMASZ GDULA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-07
2014-01-13
ALEKSANDRA JANKOWSKA BOŻYK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-27
2013-07-18
ANDREAS LIEBEL
Członek Organu Nadzoru
2013-07-18
2014-01-13
PETER EISERMANN
Członek Organu Nadzoru
2013-07-18
2014-01-13
RALF FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2015-02-27
Wspólnik
2001-05-30
2016-03-29
109.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 545.005.000,00 ZŁ
00003464800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW ZBIGNIEW MICAŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-27
2002-07-23
ANDRZEJ MUSIAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2006-01-23
ANDRZEJ TOMASZ GDULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-22
2010-04-15
ANDRZEJ TOMASZ GDULA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-15
2011-07-06
ZYGMUNT JACEK MARCHLIK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-23
2006-05-11
ZYGMUNT JACEK MARCHLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-11
2006-10-12
WŁADYSŁAW PIOTR ZYGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-23
2006-05-11
TOMASZ MODZELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-11
2010-04-15
WIESŁAW ZABŁOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-15
2011-10-24
MAGDALENA BARTOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-14
2011-07-06
2001-05-30
2010-04-15
ZELMER TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-30
2002-03-27
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-27
2002-08-28
LANGIEWICZA, 18, RZESZÓW, 35-085, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie