KRS 0000522070
NIP5552108086
REGON22214252100000
NazwaPOLCOM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLCOM STEEL
Data rejestracji 03 wrz 2014 (10 lat temu) 03 wrz 2014
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 68, TOPOLE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5552108086
data rejestracji 28 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEKAZIMIERZ STEFAN SZCZEPAŃSKI
Wspólnik
2014-09-03
2018-02-27
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
RENATA WŁADYSŁAWA SZCZEPAŃSKA
Wspólnik
2014-09-03
2018-02-27
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
PAWEŁ ARKADIUSZ SŁOMINSKI
Wspólnik
2018-02-27
2019-05-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARCIN MATEUSZ SŁOMINSKI
Wspólnik
2018-02-27
2019-05-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KICKSTART JV S.A R.L.
Wspólnik
2019-05-09
2019-05-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KICKSTART S.A R.L.
Wspólnik
2019-05-13
2020-03-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAZIMIERZ STEFAN SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-03
2018-02-27
MARCIN MATEUSZ SŁOMINSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-27
2019-12-06
PAWEŁ ARKADIUSZ SŁOMINSKI
WICEPREZES ZARZĄDU`
2018-02-27
2019-05-13
ŁUKASZ WOJCIECH SŁOMINSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2019-12-06
TOMASZ ADAM MODZELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-06
2020-03-06
PIOTR PAWEŁ JANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-12-06
2020-03-06
2014-09-03
2018-02-27
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-03
2018-02-27
KWIATOWA, 3, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie