KRS 0000291399
NIP8652476477
REGON18027426100000
NazwaZAKŁAD OBRÓBKI I PROCESÓW SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD OBRÓBKI I PROCESÓW SPECJALNYCH
Data rejestracji 24 paź 2007 (17 lat temu) 24 paź 2007
Data usunięcia 21 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRABSKIEGO, 54, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2800000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMETALLUM CORPORATION
Wspólnik
2007-10-24
2016-07-29
28 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 800 000 ZŁ
Wspólnik
2016-07-29
2016-11-21
28 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 800 000 ZŁ
83020985500000
RAYMOND KNUTILLA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2014-07-01
KERRY WOODY
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2010-01-28
WAYNE LARSEN
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2013-05-20
GARY VROMAN
Członek Organu Nadzoru
2010-01-28
2014-07-01
ELLIOT DAVIS
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2016-11-21
1961-04-12
DALE REID
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2014-07-01
JAMES FOSTER
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2016-11-21
JACEK FRANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-01
2016-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE POSTANOWIENIE NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.
JÓZEF BURDZY
PREZES ZARZĄDU
2007-10-24
2012-05-09
JACEK FRANCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-24
2014-07-01
WANDA ZIEJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-24
2009-02-09
LESZEK MAZIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-03
2016-06-24
MAREK KAZIMIERZ KAŁWAK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-09
2016-03-24
BOGUSŁAWA KOPCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-23
2016-11-21
WIESŁAW STASIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2016-11-21
2007-10-24
2016-11-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-24
2016-11-21
ZAKŁAD OBRÓBKI I PROCESÓW SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-24
2016-11-21
GRABSKIEGO, 54, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2016-06-24
2016-11-21
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2016-06-24
2016-11-21
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2016-06-24
2016-11-21
2711Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
2016-06-24
2016-11-21
2815Z - PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
2016-06-24
2016-11-21
2931Z - PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
2016-06-24
2016-11-21
3316Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
2016-06-24
2016-11-21
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2016-06-24
2016-11-21
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2016-06-24
2016-11-21
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie