KRS 0000424348
NIP9562300344
REGON34129093300000
NazwaTURBINE ANALYTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTURBINE ANALYTICS
Data rejestracji 15 cze 2012 (12 lat temu) 15 cze 2012
Data usunięcia 28 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KONSTRUKTORSKA, 12A, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3158800,64 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3158800,64 PLN
Wartość nominalna akcji1,28 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2467813
Dane kontaktowe
Email MAIL@TURBINEANALYTICS.EU
Dane podatkowe
NIP 9562300344
data rejestracji 15 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADAM JAN KĘPA
Beneficjent
MACIEJ TOMASZ WITKOWSKI
Beneficjent
ADAM JAN KĘPA
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ TOMASZ WITKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ARIEL MARIUSZ KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-15
2018-08-16
JAN MARIA HIERONIM GLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-15
2019-10-15
PIOTR ZBIGNIEW SMOLEŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-08-16
2019-08-14
KRZYSZTOF PIOTR PRAŁAT
Członek Organu Nadzoru
2018-08-16
2021-04-15
PAWEŁ ADAM SUJECKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-16
2022-02-28
PIOTR GRZEGORZ KANIA
Członek Organu Nadzoru
2021-04-15
2022-02-28
DAMIAN JAN PAKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-15
2018-08-16
KAROL ALBERT TARNIOWY
Członek Organu Nadzoru
2019-08-14
2022-02-28
MACIEJ PIETROŃ
Prokurent
2012-10-29
2013-09-09
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA KATARZYNA CYGAŃCZUK DYBIŃSKA
Prokurent
2014-02-06
2018-08-16
PROKURA SAMOISTNA
ADAM JAN KĘPA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
MACIEJ TOMASZ WITKOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDEN PEŁNI FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ ALBO 2. JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WICEPREZESA DS. FINANSOWYCH LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ I PROKURENTA.
PIOTR ZBIGNIEW SMOLEŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-15
2016-12-30
JAKUB ANDRZEJ CZARNOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-15
2016-12-30
JAKUB ANDRZEJ CZARNOTA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-30
2019-05-13
GRZEGORZ RYSZARD KOLOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-01
2015-12-30
ROMAN KALKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-30
2019-06-10
MACIEJ KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-16
2021-11-10
MAŁGORZATA KATARZYNA STOLARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ
2018-08-16
2019-02-11
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2018-08-16
2019-10-15
MACIEJ TOMASZ WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2022-02-28
ADAM JAN KĘPA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ
2019-10-15
2022-02-28
2012-06-15
2016-03-21
WŁOCŁAWSKA, 167, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2016-03-21
2019-02-11
UL. WŁOCŁAWSKA, 161, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2012-06-15
2014-07-21
TURBINE ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie