KRS 0000700913
NIP5213800106
REGON36860530100000
NazwaMOVENTUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOVENTUM SERVICES
Data rejestracji 26 paź 2017 (7 lat temu) 26 paź 2017
Data usunięcia 06 mar 2024 06 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CYBERNETYKI, 21, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4666050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWETOMASZ FRANCISZEK ANIOŁ
Wspólnik
2017-10-26
2018-12-18
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
JERZY IZYDOR TOKARSKI
Wspólnik
2017-10-26
2018-12-18
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ PIOTR PUDŹWA
Wspólnik
2017-10-26
2020-06-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
FPM INTERNATIONAL LLC
Wspólnik
2020-06-10
2020-09-18
93.321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.666.050,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-09-18
2024-03-06
93.321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.666.050,00 ZŁOTYCH
36343643700000
EMILIA BEATA GUZ
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2024-03-06
ADAM JAN KĘPA
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2024-03-06
TOMASZ PIOTR SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2021-03-30
PAWEŁ ADAM SUJECKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2024-03-06
PAWEŁ ADAM SUJECKI
Beneficjent
EMILIA BEATA GUZ
Beneficjent
ROMAN LEWSZYK
reprezentant
STANISŁAW BOGUŚ
reprezentant
PAWEŁ KAZIMIERZ OPALIŃSKI
reprezentant
TOMASZ PIOTR SZYMAŃSKI
Beneficjent
ADAM JAN KĘPA
Beneficjent
PAWEŁ ADAM SUJECKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, ZGODNIE Z ART. 2, UST 2, PKT.1, LIT A, TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU W PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. PODMIOTU BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MOVENTUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EMILIA BEATA GUZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, ZGODNIE Z ART. 2, UST 2, PKT.1, LIT A, TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU W PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. PODMIOTU BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MOVENTUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TOMASZ PIOTR SZYMAŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, ZGODNIE Z ART. 2, UST 2, PKT.1, LIT A, TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU W PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. PODMIOTU BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MOVENTUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADAM JAN KĘPA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, ZGODNIE Z ART. 2, UST 2, PKT.1, LIT A, TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU W PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. PODMIOTU BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MOVENTUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE (1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDEN PEŁNI FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU ALBO (2) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA.
TOMASZ FRANCISZEK ANIOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-26
2018-12-18
JERZY IZYDOR TOKARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-26
2018-12-18
STANISŁAW BOGUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-10
2020-10-29
STANISŁAW BOGUŚ
PREZES ZARZĄDU
2020-10-29
2024-03-06
ŁUKASZ DUDKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-12-18
2020-06-10
PAWEŁ KAZIMIERZ OPALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-10
2020-10-29
PAWEŁ KAZIMIERZ OPALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-10-29
2024-03-06
ROMAN LEWSZYK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-10
2020-10-29
2017-10-26
2020-06-10
EXPERT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-26
2020-06-10
UL. MAGAZYNOWA, 11A, WARSZAWA, 02-652, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie