KRS 0000292995
NIP6762362762
REGON12057782100000
NazwaIFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 lis 2007 (17 lat temu) 21 lis 2007
Data usunięcia 28 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@IFAS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM REMIGIUSZ ŚWIERZBIŃSKI
Wspólnik
2012-04-27
2017-10-25
Wspólnik
2017-10-25
2018-11-28
36343643700000
IWONA ELŻBIETA ŚWIĘTOCHOWSKA
Wspólnik
2007-11-21
2017-10-25
JAKUB JAN TROPIŁO
Wspólnik
2010-02-05
2017-10-25
WITOLD JAN OBSZYŃSKI
Wspólnik
2010-02-05
2011-10-11
MATEUSZ MARIA RODZYNKIEWICZ
Wspólnik
2010-02-05
2011-10-11
WIESŁAW PIOTR OLEŚ
Wspólnik
2010-02-05
2011-10-11
1976-10-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2007-11-21
2018-11-28
12054921000000
2007-11-21
2011-11-22
"FORUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-11-22
2015-05-28
"INVESTMENT FUND ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-11-21
2008-06-13
STAROWIŚLNA, 13, KRAKÓW, 31-038, KRAKÓW, POLSKA
2008-06-13
2011-05-12
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 45, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
2011-05-12
2014-04-11
SIENNA, 82, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie