KRS 0000245776
NIP6772260690
REGON12015256000000
NazwaMIKOŁAJSKA MSIGROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Krótka nazwaMIKOŁAJSKA MSIGROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Data rejestracji 30 lis 2005 (19 lat temu) 30 lis 2005
Data usunięcia 13 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres SMOLKI, 5, KRAKÓW, 30-513, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1037500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1037500,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1037500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGATA KATARZYNA KARWALA
Prokurent
2008-05-21
2010-03-29
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ROMAN BARAN
Prokurent
2010-03-29
2011-07-13
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW PIOTR OLSZOWY
Członek Organu Nadzoru
2005-11-30
2006-04-24
ZBIGNIEW MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-30
2006-04-24
WIESŁAW PIOTR OLEŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-30
2010-11-30
1976-10-25
WITOLD OBSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-03
2009-09-09
MARCIN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-09
2010-11-30
STANISŁAW KAZIMIERZ CIUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2010-11-30
JOLANTA OSMULSKA CIUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2007-07-03
2005-11-30
2009-03-12
KSIĘCIA JÓZEFA, 186, KRAKÓW, 30-243, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie