KRS 0000133811
NIP6311017371
REGON27248332900000
NazwaZPUE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZPUE GLIWICE
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 12 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORTOWA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 749300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWspólnik
2002-11-21
2005-03-30
545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.500,00 ZŁ
27185662700000
Wspólnik
2002-11-21
2005-10-06
1637 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 163700,00 ZŁ
29078073400000
BOGUSŁAW WYPYCHEWICZ
Wspólnik
2005-10-06
2010-11-19
14.986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.498.600,00ZŁ
Wspólnik
2010-11-19
2013-07-30
14986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.498.600,00 ZŁ
29078073400000
Wspólnik
2013-07-30
2017-03-29
7.493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 374.650,00;-ZŁ
24330750000000
Wspólnik
2014-02-24
2017-09-12
14986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 749.300,00 ZŁ
26073419500000
MLADEN DITCHEV
Prokurent
2003-04-09
2006-08-14
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK GAŁĄZKA
Prokurent
2006-08-14
2007-03-30
ŁĄCZNA
GRZEGORZ ZBIGNIEW KALINOWSKI
Prokurent
2006-08-14
2008-05-15
ŁĄCZNA
GRZEGORZ KRZYSZTOF SZOTA
Prokurent
2002-11-21
2006-08-14
ŁĄCZNA
JOANNA ELŻBIETA BARAN
Prokurent
2002-11-21
2006-12-01
ŁĄCZNA
ANDRZEJ WOJCIECH GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-26
2017-03-29
JOLANTA MAŁGORZATA POL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-03-30
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2012-09-26
MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-03-30
HENRYKA GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2010-07-16
ANDRZEJ WOJCIECH GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2010-07-16
MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-16
2012-09-26
IWONA MAGDALENA DOBOSZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-16
2015-03-17
TOMASZ PIOTR STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-16
2017-03-29
STANISŁAW TOBOREK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-26
2017-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
DAMIAN MACIEJ ASZTABSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-26
2013-11-08
JOANNA ELŻBIETA BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-22
2013-04-24
GRZEGORZ ZBIGNIEW KALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-15
2013-04-26
LESZEK WÓJTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-26
2015-08-24
JAN JÓZEF WIATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2015-08-24
JAN JÓZEF WIATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-24
2017-03-29
PIOTR SZPINDLER
PREZES ZARZĄDU
2015-08-24
2016-04-15
JACEK MICHAŁ REIZER
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2017-09-12
MICHAŁ KRZYSZTOF KOWOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-22
2007-03-30
DAMIAN MACIEJ ASZTABSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2013-04-26
2002-11-21
2005-10-06
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH GZE-GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie