KRS 0000422885
NIP6380005081
REGON27068942300000
NazwaSTOLBUD PSZCZYNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSTOLBUD PSZCZYNA
Data rejestracji 01 cze 2012 (12 lat temu) 01 cze 2012
Data usunięcia 27 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GÓRNOŚLĄSKA, 5B, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10050000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10050000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100500000
Dane podatkowe
NIP 6380005081
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHARKADIUSZ STEFAN JAMRÓZ
reprezentant
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Beneficjent
LESZEK TADEUSZ GLUZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-23
2014-03-24
KATARZYNA WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-03-13
2022-05-27
MARTA SZEWCZYK WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-03-13
2017-10-12
TOMASZ PIOTR GAJOS
Członek Organu Nadzoru
2017-10-12
2022-05-27
MONIKA GASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-01
2013-08-23
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-23
2022-05-27
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-01
2013-08-23
MARZENA TOMECKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-01
2013-08-23
KRZYSZTOF PIOTR JAMRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-23
2017-03-13
IWONA MAGDALENA DOBOSZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-23
2015-04-08
JAROSŁAW TOMASZ ŁATACZ
Prokurent
2014-09-08
2016-11-07
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
KRZYSZTOF JÓZEF BULANDA
Prokurent
2014-09-08
2015-11-19
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
WOJCIECH PAWEŁ PYKA
Prokurent
2013-08-23
2022-05-27
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
KRZYSZTOF RYSZARD PRUS
Prokurent
2013-08-23
2014-07-18
ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z INNYM PROKURENTEM
TOMASZ PIOTR GAJOS
Prokurent
2014-07-18
2015-09-16
ŁĄCZNA-WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z INNYM PROKURENTEM
BARBARA KRYSTYNA ORLIK
Prokurent
2014-09-08
2022-05-27
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Beneficjent
100% AKCJI STOLBUD PSZCZYNA S.A. POSIADA ZPUE S.A. BOGUSŁAW WYPYCHEWICZ ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK KORONEA SP. Z O.O. I KORONEA INVESTMENT S.À R.L. ORAZ POŚREDNIO POPRZEZ AKCJE WŁASNE ZPUE S.A. POSIADA 69,59% AKCJI ZPUE S.A. BOGUSŁAW WYPYCHEWICZ POSIADA 93,65% UDZIAŁÓW W KORONEA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KORONEA INVESTMENT S.À R.L.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
ZBIGNIEW JANUSZ MENDEL
PREZES ZARZĄDU
2012-06-01
2013-08-23
MARIA PRZYBYŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-01
2013-08-23
MARCIN BRONISŁAW ŁACHECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-23
2014-09-08
MICHAŁ KACPER WYPYCHEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-23
2015-09-16
TOMASZ PIOTR GAJOS
PREZES ZARZĄDU
2015-09-16
2017-09-06
MICHAŁ PRZEMYSŁAW KLIMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-16
2016-11-07
FRYDERYK BADURA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-06
2018-08-10
MACIEJ JACEK GANDECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-02
2018-09-27
ARKADIUSZ JAMRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2019-10-17
2022-05-27
ADAM OCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-13
2018-09-27
2012-06-01
2014-01-24
IZOTERM SPÓŁKA AKCYJNA
2012-06-01
2014-04-29
BRONIEWSKIEGO, 8, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie