KRS 0000488474
NIP6090071448
REGON26073419500000
NazwaRUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 gru 2013 (11 lat temu) 04 gru 2013
Data usunięcia 24 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6090071448
data rejestracji 24 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2013-12-04
2016-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
29078073400000
Wspólnik
2016-07-01
2016-11-17
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
26073419500000
Wspólnik
2016-07-01
2019-09-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
14196621300000
JACEK MICHAŁ REIZER
Likwidator
2017-06-14
2019-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓĆH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
KRZYSZTOF RYSZARD PRUS
PREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2014-06-24
PRZEMYSŁAW WITOLD KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-24
2016-05-20
ANDRZEJ WOJCIECH GRZYBEK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-20
2016-07-01
JACEK MICHAŁ REIZER
PREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2017-06-14
2013-12-04
2016-07-01
ZPUE CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-01
2017-06-14
RUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
2013-12-04
2016-07-01
JĘDRZEJOWSKA, 79C, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie