KRS 0000385172
NIP6090065749
REGON26046976400000
NazwaKAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAWIT
Data rejestracji 04 maj 2011 (13 lat temu) 04 maj 2011
Data usunięcia 21 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14950,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZPUE.POLES@ZPUE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPRZEMYSŁAW WITOLD KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-31
2016-05-30
MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2015-07-31
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2015-07-31
MICHAŁ KACPER WYPYCHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2015-07-31
KRZYSZTOF PIOTR JAMRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2015-07-31
2016-06-29
TOMASZ PIOTR STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2015-07-31
2016-06-29
ANDRZEJ WOJCIECH GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-30
2016-06-29
KRZYSZTOF ANDRZEJ MOTYL
Prokurent
2011-05-04
2016-06-29
ODDZIELNA
KRZYSZTOF RYSZARD PRUS
Prokurent
2011-12-07
2012-02-29
PROKURA ODDZIELNA
WOJCIECH PAWEŁ PYKA
Prokurent
2011-12-07
2016-06-29
PROKURA ODDZIELNA
ANETA AGNIESZKA LICHOSIK
Prokurent
2012-02-29
2012-12-31
PROKURA ODDZIELNA
MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ
Wspólnik
2011-05-04
2011-12-29
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Wspólnik
2011-05-04
2011-12-29
205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 250,00 ZŁ
Wspólnik
2011-07-20
2011-12-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
29285338300000
KORONEA S.Á.R.I.
Wspólnik
2011-12-29
2012-09-13
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-13
2013-10-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
29078073400000
Wspólnik
2013-10-03
2014-01-21
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 950,00 ZŁ
Wspólnik
2014-01-21
2014-02-28
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 750,00 ZŁ
29078073400000
Wspólnik
2014-01-21
2017-06-21
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 950,00 ZŁ
26073419500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
KAROL KRZYSZTOF NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-04
2012-08-16
STANISŁAW TOBOREK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-16
2016-06-29
JACEK MICHAŁ REIZER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2017-06-21
2011-05-04
2016-06-29
ZPUE POLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-04
2016-06-29
JĘDRZEJOWSKA, 83, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie