KRS 0000559456
NIP6793111759
REGON36156758900000
NazwaHB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHB
Data rejestracji 21 maj 2015 (9 lat temu) 21 maj 2015
Data usunięcia 12 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚRODKOWA, 181, BIAŁKA TATRZAŃSKA, 34-405, BIAŁKA TATRZAŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2015-05-21
2015-06-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
35149614700000
PAWEŁ KRZYSZTOF DZIUBASIK
Wspólnik
2015-06-12
2018-04-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ.
DAMIAN DZIUBASIK
Wspólnik
2016-05-25
2018-04-12
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK MICHAŁ REIZER
PREZES ZARZĄDU
2015-05-21
2015-06-12
PAWEŁ KRZYSZTOF DZIUBASIK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2018-04-12
DAMIAN PIOTR DZIUBASIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2018-04-12
2015-05-21
2015-06-12
UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie