KRS 0000253345
NIP6090018158
REGON26007388800000
NazwaSKIRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKIRPEX
Data rejestracji 21 mar 2006 (18 lat temu) 21 mar 2006
Data usunięcia 23 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE.SJ@ZPUE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMARIAN JÓZEF WÓJCIK
Prokurent
2011-08-05
2016-06-23
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH PAWEŁ PYKA
Prokurent
2011-11-29
2016-06-23
ODDZIELNA
KRZYSZTOF RYSZARD PRUS
Prokurent
2011-11-29
2012-02-28
ODDZIELNA
PAWEŁ ANDRZEJ ARABAS
Prokurent
2006-03-21
2011-08-05
SAMOISTNA
ANETA AGNIESZKA LICHOSIK
Prokurent
2012-02-28
2012-12-28
PROKURA ODDZIELNA
Wspólnik
2006-03-21
2008-12-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
29060314000000
BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ
Wspólnik
2008-12-22
2012-01-30
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-08-05
2011-12-16
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
29285338300000
KORONEA S.A.R.L.
Wspólnik
2012-01-30
2013-02-28
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-02-28
2013-10-01
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ
29078073400000
Wspólnik
2013-10-01
2014-02-12
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-02-12
2017-06-23
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 500,00 ZŁ
26073419500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
KAROL KRZYSZTOF NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-05
2012-10-22
MARIUSZ WALDEMAR SYNOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2012-10-22
2016-06-23
JACEK MICHAŁ REIZER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2017-06-23
TOMASZ TADEUSZ BĘDKOWSKI
PREZES
2006-03-21
2006-09-25
EMILIAN PAWEŁ BĄK
PREZES
2006-09-25
2008-12-22
GRZEGORZ SORBIAN
PREZES
2008-12-22
2011-08-05
2006-03-21
2011-08-05
"STOLBUD-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-05
2016-06-23
ZPUE TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-21
2011-08-05
JĘDRZEJOWSKA, 74, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA
2011-08-05
2016-06-23
JĘDRZEJOWSKA, 83, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie