KRS 0000052287
NIP6180021649
REGON25040545300000
NazwaZPUE EOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZPUE EOP
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 16 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOROWA, 115, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 813000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIDARIA JOANNA CHWIRALSKA
Prokurent
2006-05-26
2008-06-26
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ARLETTA ANNA NOWICKA
Prokurent
2008-06-26
2014-03-03
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW JAN WASIEWICZ
Prokurent
2014-05-14
2016-12-16
PROKURA ŁĄCZNA
ARLETTA ANNA NOWICKA
Prokurent
2014-05-14
2015-07-21
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA STĘPIEŃ
Prokurent
2015-07-21
2019-12-16
PROKURA SAMOISTNA
LUDWIK JERZY CHWIRALSKI
Prokurent
2004-04-26
2006-05-26
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MAREK EDMUND PALUSZCZAK
Prokurent
2005-05-04
2011-01-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MACIEJ PAWEŁ NOWACZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-04-09
GRZEGORZ ADAM OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-04-09
PIOTR RAFAŁ SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-04-09
ALDONA AGATA WYPYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-04-09
MACIEJ PAWEŁ NOWACZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2006-01-12
WOJCIECH ORZECH
Członek Organu Nadzoru
2009-04-23
2009-07-16
TOMASZ BIAŁAS
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2007-08-13
ZBIGNIEW JAN ZAWARTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2005-05-04
PIOTR PAWEŁ DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2003-07-18
CEZARY ROMUALD WIĄZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2005-05-04
Wspólnik
2014-05-14
2019-12-16
1.626 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 813.000,00 ZŁ
29078073400000
Wspólnik
2001-10-12
2014-05-14
1 626 - UDZIAŁÓW; 813 000 ZŁ - WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW
19027590400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
RADOSŁAW KRZYSZTOF KOŁACIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-04
2006-12-06
ANDRZEJ MAKIŁA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-06
2008-02-12
RADOSŁAW KRZYSZTOF KOŁACIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-12
2014-03-03
ARLETTA ANNA NOWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-03
2014-05-14
JAKUB JERZY GĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-03
2014-05-14
JAKUB JERZY GĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-14
2016-02-01
BOGDAN SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-01
2019-12-16
WOJCIECH KRZYSZTOF JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-04-09
LUDWIK JERZY CHWIRALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2002-04-09
BARBARA TERESA WIETECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2002-04-09
2001-10-12
2011-01-19
ENERGETYKA KALISKA LICZNIKI I INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-19
2014-05-14
ENERGA - OPERATOR PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-12
2015-07-21
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 35, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2015-07-21
2017-03-15
UL. NOWY RYNEK, 7A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie