KRS 0000062176
NIP7751010830
REGON61024662500000
NazwaZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - OPERATOR SIECI ROZDZIELCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - OPERATOR SIECI ROZDZIELCZEJ
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 14 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRANICZNA, 59, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 701000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.BEATA JANUS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2007-01-31
JACEK SZCZUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2005-01-27
JACEK RAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-27
2005-08-16
BARBARA JADWIGA PUTO
Członek Organu Nadzoru
2005-01-27
2005-06-03
KRZYSZTOF PERETKO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-16
2006-01-18
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-04
2006-05-22
EUGENIUSZ BLICHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-18
2010-11-24
MAREK ZBIGNIEW DEC
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2007-05-18
PIOTR BOGDAN KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-18
2008-10-13
RYSZARD MAREK GAWĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-27
2009-08-27
TERESA KARPIŃSKA
Prokurent
2008-09-16
2011-02-24
ODDZIELNA
BOGUSŁAW JÓZEF GRZELAK
Prokurent
2002-10-22
2006-05-22
SAMOISTNA
STANISŁAW KRYSTEK
Prokurent
2006-05-22
2008-09-16
ODDZIELNA
Wspólnik
2001-11-16
2012-09-14
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
19027590400000
AGNIESZKA GROBICKA
Likwidator
2011-09-26
2012-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE DLA SKUTECZNOŚCI TYCH CZYNNOŚCI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CELINA ELŻBIETA PRZYBYLSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-03-01
CELINA ELŻBIETA PRZYBYLSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-01
2011-09-26
LESZEK JĘDRZEJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-01
2002-10-14
BOGUSŁAW JÓZEF GRZELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2011-02-24
STANISŁAW KRYSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2006-05-22
2001-11-16
2004-09-03
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK-OPERATOR SIECI RODZIELCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-03
2011-09-26
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK-OPERATOR SIECI ROZDZIELCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie