KRS 0000220125
NIP7221513368
REGON45120325400000
NazwaEKOLOGICZNE MATERIAŁY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOLOGICZNE MATERIAŁY GRZEWCZE
Data rejestracji 21 paź 2004 (20 lat temu) 21 paź 2004
Data usunięcia 24 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 137500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZBIGNIEW MARIUSZ KOC
Wspólnik
2004-10-21
2007-06-22
310 (TRZYSTA DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-04-09
2014-09-09
12.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.330.000 ZŁOTYCH
19290267600000
Wspólnik
2014-09-09
2017-01-24
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.500,00 ZŁOTYCH
19290267600000
TOMASZ GRZEGORZ GODLEWSKI
Wspólnik
2004-10-21
2007-06-22
310 (TRZYSTA DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ WYSZYŃSKI
Wspólnik
2004-10-21
2007-06-22
310 (TRZYSTA DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GMINA SZEPIETOWO
Wspólnik
2005-07-18
2007-12-31
420 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
000544941
ANDRZEJ RYSZARD POPŁAWSKI
Wspólnik
2007-01-31
2007-12-31
650 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.000 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CEZARY GREGORCZUK
Wspólnik
2007-06-22
2009-07-24
2.190 (DWA TYSIĄCE STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.095.000 (JEDEN MILION DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
Wspólnik
2007-06-22
2007-12-31
800(OSIEMSET)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400000(CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-12-31
2009-10-19
11.580 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.790.000 (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
24009388900000
AGNIESZKA GRYGLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-14
2013-04-29
MIECZYSŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2006-02-09
TOMASZ GRZEGORZ GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2007-12-31
ŁUKASZ WYSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2006-02-09
RYSZARD GRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2007-12-31
BENT MOESBY
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2007-12-31
STEFFEN THORDAHL
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2007-12-31
ANDRZEJ RYSZARD POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-27
2009-04-21
CEZARY GREGORCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-27
2010-08-06
EWA MIROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
2011-03-07
MAREK TRAWIŃSKI
Prokurent
2013-06-11
2014-10-02
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
SŁAWOMIR KUĆMIEROWSKI
Prokurent
2009-10-30
2009-12-08
PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ BOGDAN WYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-21
2009-12-08
ANDRZEJ BOGDAN WYSZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA D/S PRODUKCJI
2009-12-08
2010-02-16
ZBIGNIEW MARIUSZ KOC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-21
2006-05-23
RAFAŁ RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2014-06-18
MACIEJ CICHOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2015-04-21
KATARZYNA EWA PRYSTUPA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-18
2015-06-05
JACEK SZCZUTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-05
2017-01-24
DARIUSZ CIBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2009-12-08
MAREK STEFAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2009-12-08
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
2009-12-08
2010-03-22
2004-10-21
2009-07-09
KOLEJOWA, 2 A, SZEPIETOWO, 18-200, SZEPIETOWO, POLSKA
2009-07-09
2013-02-08
KOLEJOWA, 2 A, SZEPIETOWO, 18-210, SZEPIETOWO, POLSKA
2013-02-08
2013-12-18
GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
2013-12-18
2014-09-09
ALEJA GRUNWALDZKA, 186, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie