KRS 0000036406
REGON01638109900000
Nazwa"UPDATE CRM SPÓŁKA AKCYJNA"
Krótka nazwaUPDATE CRM
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 16 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUKOWIŃSKA, 22B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #72 INFORMATYKA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEMILIAN KONARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2005-07-28
MICHAEL WENNEMAR SCHERRER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2005-07-28
DARIUSZ CIBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2001-12-28
ZBIGNIEW FILIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2005-07-28
TOMASZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2005-03-30
MONIKA FIALA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2008-12-16
ARNO HUBER
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2008-12-16
CHRISTIANE NOLL
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2008-12-16
GRZEGORZ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-18
2008-05-30
CHRISTIANE NOLL
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2005-10-18
JACEK JAN MAGNUSKI
Prokurent
2006-03-20
2008-05-30
SAMOISTNA
MICHAŁ DANIEL ROK
Prokurent
2008-05-30
2008-12-16
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JOANNA KATARZYNA BAŃKOWSKA
Prokurent
2008-05-30
2008-10-09
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KATARZYNA IWONA SZMURŁO
Prokurent
2008-05-30
2008-12-16
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ULRICH KOTTMANN
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2008-05-30
THOMAS DEUTSCHMANN
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2008-12-16
2001-09-13
2005-10-18
PROCESS4E SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-13
2001-12-28
RACŁAWICKA, 129, WARSZAWA, 02-117, WARSZAWA, POLSKA
2001-12-28
2003-09-04
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2003-09-04
2005-10-18
POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie