KRS 0000204304
NIP9452074881
REGON12038570200000
NazwaGAMEDESIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAMEDESIRE
Data rejestracji 20 kwi 2004 (20 lat temu) 20 kwi 2004
Data usunięcia 06 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROMIENISTYCH, 1, KRAKÓW, 31-481, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452074881
data rejestracji 15 mar 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHMAREK WYLON
zgłaszający - członek zarządu
MAREK WYLON
Beneficjent
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
WOJCIECH WYLON
Beneficjent
MAREK WYLON
Wspólnik
2004-04-20
2009-06-15
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500 ZŁ
WOJCIECH WYLON
Wspólnik
2004-04-20
2009-06-15
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁ
WAY7 LIMITED
Wspólnik
2009-06-15
2014-11-07
882 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.100.00 ZŁOTYCH
GANYMEDE ENTERTAINMENT LIMITED
Wspólnik
2014-02-24
2016-12-07
138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.900,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-11-07
2021-12-22
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
12320056000000
Wspólnik
2021-12-22
2022-12-06
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
12320056000000
ARTUR STASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-10
2015-09-25
WOJCIECH WYLON
Członek Organu Nadzoru
2015-04-10
2022-12-06
SYLWESTER JANIK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-10
2018-04-05
VADIM BARSHTAK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-25
2016-03-01
MACIEJ DARIUSZ BOGACZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2020-06-25
ALEKSANDER WLEZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-04-05
2022-12-06
HUBERT ADAM WICHROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-25
2022-12-06
MAREK WYLON
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ RAZEM Z POZOSTAŁYM WSPÓLNIKIEM (POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE), WSPÓLNE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO, NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
POSIADACZ WIĘKSZOŚCI UDZIAŁÓW ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH WZGLĘDEM SPÓŁKI (TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POWYŻEJ 25% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ, RAZEM Z POZOSTAŁYM AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25 % AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, WSPÓLNE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO, NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
WOJCIECH WYLON
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ RAZEM Z POZOSTAŁYM WSPÓLNIKIEM (POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE), WSPÓLNE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO, NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI BĘDZIE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI BĘDZIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAREK WYLON
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2015-02-19
MAREK WYLON
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-19
2017-02-27
MAREK WYLON
PREZES ZARZĄDU
2017-02-27
2022-12-06
WOJCIECH WYLON
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2011-08-12
STANISŁAW WŁADYSŁAW IWAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-12
2017-02-27
STANISŁAW WŁADYSŁAW IWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-27
2019-01-28
MACIEJ MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2017-02-27
MACIEJ MRÓZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-27
2019-01-28
2004-04-20
2015-09-25
GANYMEDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-20
2007-02-01
AL. 29- LISTOPADA, 45A, KRAKÓW, 31-425, KRAKÓW, POLSKA
2007-02-01
2010-11-10
AL. 29 LISTOPADA, 45A, KRAKÓW, 31-425, KRAKÓW, POLSKA
2010-11-10
2018-06-19
PILOTÓW, 2, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie