KRS 0000013175
REGON63419699500000
Nazwa"ONE - 2 - ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaONE - 2 - ONE
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 24 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MRĄGOWSKA, 3, POZNAŃ, 60-161, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 117000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANERENATA ŻABKO
Wspólnik
2001-05-29
2002-01-30
50 UDZIAŁÓW , 25.000 ZŁ
JAROSŁAW ŻABKO
Wspólnik
2002-01-30
2005-08-02
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ.
TOMASZ PAWEŁ DŁUGIEWICZ
Wspólnik
2002-01-30
2006-08-24
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00 ZŁ.
PIOTR PRZEMYSŁAW DRYGAS
Wspólnik
2002-01-30
2005-08-02
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ.
ILONA DRYGAS
Wspólnik
2001-05-29
2002-01-30
50 UDZIAŁÓW , 25.000 ZŁ
Wspólnik
2002-06-25
2006-08-24
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.500,00 ZŁ.
93203830800000
PIOTR MULAREWICZ
Wspólnik
2005-08-02
2006-08-24
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 ZŁ
TOMASZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2006-08-24
PIOTR ADAM DŁUGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2006-08-24
PAULINA MARCELINA WĄSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2006-08-24
JAROSŁAW ŻABKO
Prokurent
2004-01-20
2006-08-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
ILONA DRYGAS
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-05-29
2002-01-30
RENATA ŻABKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2002-01-30
TOMASZ PAWEŁ DŁUGIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2002-06-25
TOMASZ PAWEŁ DŁUGIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2006-08-24
JAROSŁAW ŻABKO
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2002-06-25
PIOTR MACIEJ DZIĘCIOŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-14
2006-08-24
JAROSŁAW ŻABKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2004-01-20
TOMASZ JULIO CZUCZOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-20
2004-06-14
2001-05-29
2003-06-06
GRUNWALDZKA, 146 A, POZNAŃ, 60-309, POZNAŃ, POLSKA
2003-06-06
2004-09-29
JAROCHOWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 60-235, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie