KRS 0000180202
NIP9511999759
REGON01717869600000
Nazwa"COMTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMTICA
Data rejestracji 24 lis 2003 (21 lat temu) 24 lis 2003
Data usunięcia 23 mar 2018 23 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 5, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 571500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIWspólnik
2008-04-25
2018-03-23
1.034 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 517.000,00 ZŁOTYCH
63419699500000
COMTICA LIMITED
Wspólnik
2003-11-24
2005-02-25
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ANDRZEJ LASKOWSKI
Wspólnik
2003-11-24
2011-06-06
151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.500,00 ZŁ
NOVA TECHNOLOGIES LIMITED
Wspólnik
2005-02-25
2006-05-10
441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-05-20
2008-04-25
853 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 426.500,00
93203830800000
NOVA HOLDING LIMITED
Wspólnik
2006-05-10
2007-02-05
441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.500,00 ZŁ
RYSZARD GRZEGORZ PTASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-30
2009-01-16
DARIUSZ STOKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2005-08-29
MARIUSZ MALEC
Członek Organu Nadzoru
2009-01-16
2010-02-26
JAROSŁAW JÓZEF BALCAR
Członek Organu Nadzoru
2009-01-16
2018-03-23
ROSS NEWENS
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2007-03-30
WOJCIECH MAREK BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2004-09-20
JACEK JAKUB NIEWĘGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2009-01-16
TOMASZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-29
2009-01-16
PIOTR MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2018-03-23
TOMASZ PAWEŁ DŁUGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2018-03-23
JANUSZ ANTONI WIŚNIEWSKI
Prokurent
2008-02-15
2010-02-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
PAWEŁ ANDRZEJ LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2008-05-15
PIOTR PAWEŁ SZOSTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-24
2006-05-10
MAREK PIOTR TARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-24
2005-08-29
PIOTR ANDRZEJ KŁODNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-29
2009-01-16
PIOTR PAWEŁ SZOSTAK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-16
2014-04-29
2003-11-24
2005-08-29
JANA ROSOŁA, 10, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-29
2006-05-10
NIEDŹWIEDZIA, 2 C, WARSZAWA, 02-737, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-10
2008-02-15
CZAPLI, 13, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-15
2011-12-29
EMILII PLATER, 25, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie