KRS 0000325074
NIP9512294481
REGON14182945600000
Nazwa"MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
Data rejestracji 04 mar 2009 (16 lat temu) 04 mar 2009
Data usunięcia 13 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAWKI, 2A, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 626500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512294481
data rejestracji 08 paź 2009
status Czynny
49175000090000000021180521
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
93175000090000000021180505
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHSEBASTIAN PIELACH
Beneficjent
MARCIN MARZEC
Beneficjent
SYLWIA ANNA KAPCIAK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2009-03-04
2017-10-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14001267000000
MAREK BOLESŁAW MACZUGA
Wspólnik
2009-03-04
2012-11-22
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
ARTERIA OPERACJE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-12-23
2017-10-13
1153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 576.500,00 ZŁ
145877653
DARIUSZ STOKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-10-28
ROSS NEWENS
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-10-28
PAWEŁ MICHAŁ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-10-28
JACEK BIENIAS
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-10-28
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2009-12-17
JAKUB WIKTOR BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-10-28
MAREK SERETNY
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2012-11-22
WOJCIECH BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2013-10-25
MARCIN MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2013-10-25
WOJCIECH JERZY GLAPA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-22
2013-10-25
SEBASTIAN PIELACH
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 40,50% AKCJI W SPÓŁCE ARTERIA S.A., KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MARCIN MARZEC
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 59,50% AKCJI W SPÓŁCE ARTERIA S.A., KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK BOLESŁAW MACZUGA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-04
2012-11-22
WOJCIECH MAREK BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-04
2011-10-28
MARCIN MARZEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-04
2011-10-28
SEBASTIAN PIELACH
PREZES ZARZĄDU
2012-11-22
2017-10-13
2009-03-04
2014-05-16
ROSOŁA, 10, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-16
2016-12-23
STAWKI, 2A, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny
10 025 968,03 zł
8 418 759,56 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie