KRS 0000011723
NIP6581002540
REGON29055636200000
Nazwa"CERAMIKA NOWA GALA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCERAMIKA NOWA GALA
Data rejestracji 11 maj 2001 (23 lata temu) 11 maj 2001
Data usunięcia 27 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CERAMICZNA, 1, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 46893621,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 46893621,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji46893621
Dane podatkowe
NIP 6581002540
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJALEKSANDER SZNYROWSKI
Beneficjent
KAROLINA SZNYROWSKA
Beneficjent
ZBIGNIEW POLAKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK ANDRZEJ ROJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-06-21
ZBIGNIEW RYMSZA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2004-09-06
MARIUSZ BRUNON SURMA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2002-01-18
JANUSZ KOCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2010-08-13
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2002-07-10
ZBIGNIEW NIESIOBĘDZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2002-01-18
VIOLETTA IRENA GROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-01-18
TOMASZ CYRYL JAKUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-01-18
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2013-06-05
MAREK WIERZBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2010-08-13
ZBIGNIEW POLAKOWSKI
Prokurent
2007-08-09
2021-03-17
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ZBIGNIEW RYMSZA
Prokurent
2001-05-11
2001-09-11
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER SZNYROWSKI
Beneficjent
POSIADA 48,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD HOLDING S.R.O, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD SP.ZO.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI CERAMIKA NOWA GALA SA.,
KAROLINA SZNYROWSKA
Beneficjent
POSIADA 50,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD HOLDING S.R.O, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD SP.ZO.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI CERAMIKA NOWA GALA SA.,
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Jedyny Akcjonariusz
2021-04-30
2023-11-27
67075481700000
2001-05-11
2002-07-19
STANISŁAWA STASZICA, 1, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie