KRS 0000282076
NIP1181585759
REGON01718632000000
NazwaCI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCI GAMES
Data rejestracji 01 cze 2007 (17 lat temu) 01 cze 2007
Data usunięcia 09 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1829430,15 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1829430,15 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji182943015
Dane kontaktowe
Email INFO@CIGAMES.COM
Dane podatkowe
NIP 1181585759
data rejestracji 17 mar 2003
status Czynny
51114020620000395099001004
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
67114020620000395099001007
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
27102010260000190202514826
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
30102010260000110202514776
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
77102010260000170202514800
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
88114020620000395099001017
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
12114020620000395099001027
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
28102010260000150204697795
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
33114020620000395099001037
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
39114020620000395099001026
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIARAFAŁ ARKADIUSZ BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-08-26
2023-05-09
KRZYSZTOF ROBERT KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-27
2022-01-12
ADAM NIEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-01-12
2023-05-09
KRZYSZTOF SROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2016-01-14
TOMASZ LITWINIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-04
2020-08-26
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-04
2022-11-04
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-27
2023-05-09
MARCIN WOJCIECH GARLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-12-04
2023-05-09
MAREK DWORAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2016-01-14
TADEUSZ KISTRYN
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2013-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK LECH TYMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-01
2023-05-09
MICHAŁ JACEK SOKOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-01
2008-01-30
KRZYSZTOF MAREK BUJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2009-03-10
BARTOSZ DUZINKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-10
2009-10-09
ARTUR WINIARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-09
2013-03-04
ANDREAS JÄGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-04
2013-08-07
ADAM JAN PIENIACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-22
2017-10-30
ŁUKASZ MICHAŁ MISIURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-14
2016-04-19
MONIKA RUMIANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-14
2022-08-04
MACIEJ NOWOTNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-21
2018-11-27
2007-06-01
2013-08-07
"CITY INTERACTIVE" SPÓŁKA AKCYJNA
2007-06-01
2013-08-07
ŻUPNICZA, 17, WARSZAWA, 03-821, WARSZAWA, POLSKA
2013-08-07
2018-06-12
PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
2018-06-12
2020-01-10
UL. ZAJĘCZA, 2B, WARSZAWA, 00-351, WARSZAWA, POLSKA
2020-01-10
2021-07-13
UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie