KRS 0000424284
NIP5213632620
REGON14616873000000
NazwaUDM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUDM2
Data rejestracji 18 cze 2012 (12 lat temu) 18 cze 2012
Data usunięcia 28 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA, 37, WARSZAWA, 03-285, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53583300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213632620
data rejestracji 22 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHWspólnik
2012-06-18
2020-02-28
535 833 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.583.300,00 PLN
12278627900000
NATALIA MONIKA MICHALUK
Prokurent
2013-07-29
2014-08-26
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ PRZYSTUPA
Prokurent
2014-08-26
2016-09-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ SAWONIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-18
2013-07-29
ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-18
2013-07-29
ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-29
2020-02-28
DARIUSZ STANISŁAW HUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-29
2016-09-09
MARIUSZ PRZYSTUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-09
2019-10-08
MARIUSZ PRZYSTUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-08
2020-02-28
MIROSŁAW JACEK SZCZEPAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-09
2020-02-28
EWA PRZEŹDZIECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-08
2020-02-28
2012-06-18
2014-08-26
RAKOWIECKA, 30, WARSZAWA, 02-528, WARSZAWA, POLSKA
2014-08-26
2019-08-05
CYBERNETYKI, 9, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie