KRS 0000108301
NIP5621641732
REGON09304180200000
NazwaŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Data usunięcia 20 mar 2019 20 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POTOCKIEGO, 4, ŻNIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1403500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4910Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOPOWIAT ŻNIŃSKI
Wspólnik
2002-04-19
2019-03-20
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ
092361433
GMINA GĄSAWA
Wspólnik
2002-04-19
2009-07-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
000531619
GMINA ŻNIN
Wspólnik
2003-12-23
2010-01-15
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁ
000525205
Wspólnik
2009-07-08
2013-05-28
1.432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 716.000 ZŁ
01114000800000
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Wspólnik
2010-01-15
2019-03-20
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 500 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 250.000,00 ZŁ
871121290
Wspólnik
2013-05-28
2019-03-20
1.432 ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW - 716.000,00 ZŁ
14647024400000
RYSZARD FELIKS LORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2009-07-08
STANISŁAW WOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2009-09-24
BOGUSŁAW STANISŁAW SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2010-10-14
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2010-07-05
PIOTR WOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2009-09-24
2014-03-13
STANISŁAW WOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2010-07-05
2019-03-20
KAROLINA SZCZAWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-13
2019-03-20
ALBERT KUŹMICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-09-24
2019-03-20
ANDRZEJ STEFAN HŁOND
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2005-08-25
WIESŁAW ZAJĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2003-12-23
PIOTR WOŹNY
Likwidator
2014-03-13
2017-08-17
ARKADIUSZ EUGENIUSZ MIŁOWSKI
Likwidator
2017-08-17
2019-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ POTURALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2005-08-25
PIOTR TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-25
2009-07-08
PIOTR TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2010-11-15
ARTUR KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2014-03-13
2002-04-19
2014-03-13
ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie