KRS 0000028291
REGON01725904100000
NazwaROMB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaROMB
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 18 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32080274,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 32080274,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji160401370
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (61)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6030Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440Z REKLAMA #752 USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCHARKADIUSZ STACHERA
Prokurent
2001-07-17
2003-10-29
SAMOISTNA
ANNA KATARZYNA BURDA
Prokurent
2006-05-08
2006-09-04
SAMOISTNA
KAROLINA SKRZYPKOWSKA
Prokurent
2006-09-04
2007-12-18
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA ANNA IDZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2003-10-29
MARCIN BIEDRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2003-10-29
JAN MICHAŁ KLECEL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2003-10-29
PIOTR STANISŁAW WOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2006-09-04
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2006-09-04
KAROL DARIUSZ KUCH
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2006-03-31
WOJCIECH PAWEŁ BIGAJ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-09-04
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2007-12-18
MARIA JOLANTA MORAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2006-12-28
PIOTR KAZIMIERZ MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2007-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM GAWĘDA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-17
2003-10-29
ARKADIUSZ TOMASZ DEPTUŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2003-11-21
TADEUSZ JERZY KRUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-21
2006-03-31
PAWEŁ PIOTR POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2006-09-04
PIOTR MICHAŁ WDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2006-09-04
CEZARY GRZEGORZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-04
2007-12-18
2001-07-17
2003-05-30
UNILLO SPÓŁKA AKCYJNA
2003-05-30
2005-11-14
"SYKSTUS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-17
2003-10-29
AL.JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-29
2006-09-04
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie