KRS 0000139014
REGON89052898000000
NazwaPZO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPZO INVESTMENT
Data rejestracji 28 lis 2002 (22 lata temu) 28 lis 2002
Data usunięcia 30 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GROCHOWSKA, 316/320, WARSZAWA, 03-839, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12525597,64 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12525597,64 PLN
Wartość nominalna akcji2,93 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4274948
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7440Z REKLAMA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2960Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4544Z MALOWANIE #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #4200A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJMARIUSZ PIOTR MACIEJEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2003-10-15
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2003-10-15
ROBERT TUDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2003-10-15
JANUSZ LEONARD LAZAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2006-04-21
ARKADIUSZ TOMASZ DEPTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2006-03-13
WŁODZIMIERZ CZERNIAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2005-12-16
HENRYK ANTONI OGRYCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-16
2006-03-13
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2005-09-06
WIOLETTA PAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2004-12-14
CEZARY GRZEGORZ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2006-04-21
MONIKA AGNIESZKA CHOJNACKA
Prokurent
2003-08-01
2005-04-15
PROKURA ŁĄCZNA
BOLESŁAW KONRAD ŁOMNICKI
Prokurent
2006-07-17
2008-05-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
Prokurent
2005-04-15
2005-12-16
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA TAKIE SKŁADA SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.
ROMUALD WIESŁAW GROCHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-19
2008-05-30
JANUSZ MAREK GRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2003-03-10
ADAM KAZIMIERZ KRYNICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2004-01-16
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-27
2003-10-09
MAGDALENA KRYSTYNA RZYMOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2004-01-16
MAGDALENA KRYSTYNA RZYMOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-16
2004-02-17
KATARZYNA SMOLAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2006-10-26
ANNA SKROCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-17
2004-11-30
AGNIESZKA KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-30
2005-09-06
ADAM KAZIMIERZ KRYNICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-06
2006-03-27
2002-11-28
2005-10-06
ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
2002-11-28
2003-04-01
MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie