KRS 0000288857
NIP7712762425
REGON10037780700000
NazwaJAGIELLOŃSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAGIELLOŃSKA PARK
Data rejestracji 19 wrz 2007 (17 lat temu) 19 wrz 2007
Data usunięcia 29 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIONIERÓW, 3, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARIUSZ PIOTR MACIEJEK
Wspólnik
2007-09-19
2016-02-03
352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 352 000 ZŁOTYCH
PIOTR ZDZISŁAW ADAMCZYK
Wspólnik
2007-09-19
2008-11-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
ROMAN TOMASZ DŁUŻEWSKI
Wspólnik
2007-09-19
2008-11-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
JAKUB JAN MICHALAK
Wspólnik
2007-09-19
2008-11-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-11-05
2012-06-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ
59063620600000
SYLWIA MACIEJEK
Wspólnik
2011-03-03
2016-02-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ
DARIUSZ HENRYK ROGOWSKI
Wspólnik
2012-06-13
2016-02-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁOTYCH
PIOTR ZDZISŁAW ADAMCZYK
Wspólnik
2016-02-03
2018-10-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROMAN TOMASZ DŁUŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-19
2008-11-14
MARCIN KONRAD MAZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-26
2016-02-03
RADOSŁAW PAWEŁ MACIEJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-05
2015-12-30
PIOTR ZDZISŁAW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-03
2018-10-29
2007-09-19
2009-01-26
WOJSKA POLSKIEGO, 45, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2009-01-26
2016-02-03
HUTNICZA 1 MIRECKIEGO 2, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie